中石化炼化工程(HK:02386)新的领导班子确定,下面我们就来说一说关于中石化炼化工程公司领导排名?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!
中石化炼化工程公司领导排名
中石化炼化工程(HK:02386)新的领导班子确定。
华夏能源网(www.hxny.com)获悉,10月26日,中石化炼化工程(HK:02386)发布公告,董事会批准选举孙丽丽为董事会董事长、批准选举向文武为董事会副董事长。
此外,董事会批准聘任蒋德军为公司总经理。董事会批准聘任王国华、郑立军为公司副总经理,批准聘任贾益群为公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问。
在此前召开的临时股东大会上,就委任孙丽丽、向文武、王子宗、李成峰、吴文信、蒋德军、许照中、金涌和叶政为第四届董事会董事候选人做了审议。最终,经临时股东大会审议并以普通决议案方式批准,朱斐、张新明、周赢冠及周成平获委任为监事。
公开资料显示,孙丽丽1961年11月出生在山东烟台,1983年从华东石油学院炼油专业毕业,先后担任中国石化沙特延布炼厂项目总经理、中国石化工程建设有限公司总经理;2014年获得首届“杰出工程师奖”;2016年入选住房城乡建设部第八批全国工程勘察设计大师名单;2018年当选首届中国化工学会会士;2019年当选中国工程院院士。
孙丽丽在炼油及天然气净化工程技术研究、设计和建设领域经验丰富,专业度高。截至2019年11月,她负责设计或组织完成了100余套炼油装置的工程设计,主持审定10余座千万吨级炼厂的设计方案。
这是孙丽丽第二次被委任董事会董事长,向文武和蒋德军也继续蝉联。
此前,2020年12月30日,在中石化炼化工程召开第三届董事会第十三次会议上,已委任孙丽丽为公司董事会董事长,委任向文武为公司董事会副董事长,聘任蒋德军为公司总经理,任期由获聘任日期起至第三届董事会任期届满时止。
在2021年2月22日召开的临时股东大会审议并以普通决议案方式批准,蒋德军获股东委任为执行董事,周赢冠获股东委任为非职工代表监事。由于工作调整,向文武已辞去公司授权代表职务。董事会已批准委任执行董事蒋德军为公司授权代表,自2021年2月22日起生效。
在孙丽丽与蒋德军的搭档组合下,中石化炼化工程实现了业绩稳定增长。
2021年8月23日,中石化炼化工程发布了2021年中期业绩,上半年实现收入268.51亿元,同比增长12.8%;实现净利润13.47亿元,同比增长6.9%。公司新签合同366.63亿元;在手合同1154.66亿元,同比增长9.3%。
对此,孙丽丽表示,“未来,公司将主动顺应能源转型大势和技术变革趋势,加快打造技术先导型公司,坚定不移迈向产业链价值链中高端,推动全行业的高质量发展”。
中石化炼化工程(前身公司是中国石化集团炼化工程有限公司)成立于2007年7月24日,并在2013年5月23日,成功在香港联合交易所主板挂牌上市。中石化炼化工程是一家由中国石油化工集团公司控股的、面向境内外炼油化工工程市场的大型综合一体化工程服务商和技术专利商,是目前国内最大的工程建设企业之一。
目前,中石化炼化工程是中石化集团炼化工程板块的唯一运营主体,业务范围主要包括:技术研发、技术咨询、工程设计、设备制造、工程施工、项目管理、EPC总承包、施工总承包、投料试车等;业务覆盖炼油、石油化工、煤化工和储运等多个领域。
附孙丽丽简历:
孙丽丽,女,1961年11月出生于山东烟台,炼油工程设计技术专家,全国工程勘察设计大师,中国工程院院士,中国石化工程建设有限公司执行董事、党委书记,教授级高级工程师。
2004年6月至2012年4月,任中国石化工程建设公司副总经理
2006年1月至2008年5月,任中国石化国际石油勘探开发有限公司副总经理
2011年9月至2015年3月,任沙特延布炼厂合资公司项目监督管理委员会主席
2011年12月至2015年3月,任沙特延布炼厂项目总经理
2011年12月至2015年3月,任沙特延布炼厂合资公司薪酬和审议委员会委员
2012年4月至2013年10月,任中国石化工程建设有限公司副总经理
2013年11月至2019年10月,任中国石化工程建设有限公司总经理
2013年11月,任中国石化工程建设有限公司执行董事
2014年1月至2014年11月,任中石化炼化工程副总经理
2015年1月,任中石化炼化工程董事
2020年12月,任中石化炼化工程董事长
2021年10月26日,任中石化炼化工程董事长
附向文武简历:
向文武是中石化炼化工程(集团)股份有限公司副总经理,并担任南京工程公司的执行董事及总经理。
1988年7月至1993年9月,任中国石油化工总公司第二建设公司机械化工程处工作
1995年8月至1998年5月,任中国石油化工总公司第二建设公司副总会计师
1997年11月至1999年2月,任中国石油化工总公司第二建设公司第一工程公司副经理
1998年5月至1999年6月,任中国石油化工总公司第二建设公司副总经济师
1999年2月至1999年6月,任中国石化集团第二建设公司市场开发部经理
1999年6月至2004年3月,任中国石化集团第二建设公司副经理
2004年3月至2008年12月,任中国石化集团第二建设公司经理
2008年12月至2010年7月,任中国石化集团第二建设公司总经理
2009年12月至2012年4月,任中国石化集团南京工程有限公司执行董事、总经理
2012年4月,任南京工程公司执行董事及总经理
2012年8月,任中石化炼化工程(集团)股份有限公司副总经理
2017年1月5日,任中石化炼化工程(集团)股份有限公司总经理
2017年2月21日,任中石化炼化工程(集团)股份有限公司执行董事
2020年12月30日,任中石化炼化工程(集团)股份有限公司副董事长
2021年10月26日,任中石化炼化工程董事会副董事长
附蒋德军简历:
蒋德军是中石化第五建设有限公司党委书记、副总经理。
1989年7月至1998年4月,在兰州设计院工艺系统室工作
1998年4月至2000年7月,任兰州设计院工艺系统室副主任
2000年7月至2001年11月,任中国石化工程建设公司兰州设计院工艺系统室主任
2001年11月至2003年9月,任中国石化工程设计公司兰州设计院副院长
2003年9月至2007年6月,任宁波工程有限公司董事、副总经理
2007年6月至2008年12月,任中石化集团炼化工程有限公司副经理
2008年12月至2012年9月,任中石化炼化工程有限公司副总经理
2012年9月,起任中石化第五建设有限公司党委书记
2015年1月12日,任中石化炼化工程(集团)股份有限公司职工代表监事
2020年12月,任中石化炼化工程总经理
2021年10月26日,任中石化炼化工程总经理
(转载请标明出处,文章来源:华夏能源网,作者:Vincien)
上一篇
下一篇